Группа: Пользователи
Сообщений: 4 418
Регистрация: 9.11.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 40
40ТП, 1987-1989 г.г., Начальник гарнизонного телецентра
Период службы: 1987-1989
Ф.И.О.:Васильев Владимир Кириллович
На планете Земля
Подразделение: 47518, 2ТБ
Цитата(Александров @ 8.11.2013, 23:59)
Владимир, я призвался весной 75 года Касьяненко уже был комдивом, тогда еще полковником. А у Вас написано 1976-1977 гг.
Виктор, я как раз и написал, что нужно уточнять - Добавляйте-Поправляйте. Первое и не последнее уточнение сделано!
перечислим всех комдивов, кого знаем, с указанием годов службы. Итак, начинаем с последнего: 1992 - 1995 - Анатолий Никитин гв.полковник - генерал-майор с 1993 1991 - 1992 - Нутрихин Анатолий Михайлович - генерал-майор 1985 - 1990 - Тарасов А.А. гв.полковник-генерал-майор 1981 - 19ХХ - Якушев генерал-майор 1978 - 1980 - Янушкевич гв.полковник - генерал-майор 1975 - 1977 - Касьяненко гв.полковник - генерал-майор 1968 - Подобед Иван Романович, гв.полковник - генерал-майор с ноября 1969
1951 - 1955 Максимовский Степан Васильевич - генерал-майор
для справки (с 25.08.1944 по 09.05.1945) полковник Амазасп Хачатурович Бабаджанян (с 23.10.1943 по 25.08.1944) генерал-лейтенант танковых войск Андрей Лаврентьевич Гетман ВрИО командира корпуса — полковник Поль Матисович Арман, затем полковник Иван Иванович Ющук (во время болезни А. Л. Гетмана)
Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 24.6.2012
Пользователь №: 7 419
58325
Период службы: 1975-77г.
Ф.И.О.:Александров Виктор Иванович
Новгородская Обл.
Подразделение: 11 Гв. Тан. Див. Коменданская рота ВЧ 58325
Супер защита от ботов: 3468-3897-54-913
Владимир, на форуме я где то видел список всех комдивов начиная с 1945 года. Пересмотрите все странички.
Группа: Пользователи
Сообщений: 4 418
Регистрация: 9.11.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 40
40ТП, 1987-1989 г.г., Начальник гарнизонного телецентра
Период службы: 1987-1989
Ф.И.О.:Васильев Владимир Кириллович
На планете Земля
Подразделение: 47518, 2ТБ
Цитата(Александров @ 9.11.2013, 0:17)
Владимир, на форуме я где то видел список всех комдивов начиная с 1945 года. Пересмотрите все странички.
У меня не получается найти. Может быть, кто-то подключится?
Группа: Пользователи
Сообщений: 2 147
Регистрация: 9.9.2008
Пользователь №: 1 326
60560
Период службы: 1976-1978
Ф.И.О.:oleg
o
Подразделение: 60560
Али Алаудинович Дзауров
Дзауров А.А. родился 23 февраля 1944 года по дороге из с. Кантышево в Казахстан, куда семью репрессировали. В период ссылки у Али Алаудиновича умер отец, два брата (Хасан, Хусейн) и две сестры (Хава, Хади) в подростковом возрасте. На Родину семья вернулась в 1957 году. В 1964 году окончил среднюю школу в с. Кантышево. В 1967 году поступил в Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. В июле 1975 года поступил в Военно-политическую академию имени Ленина (общевойсковой факультет) в г. Москве, по окончании которой в 1978 году, назначен зам. командира полка по политчасти (71 гв. МСП 42 гв. МСД СКВО в г. Грозном). С 10.11.85г по 14.08.90г – Секретарь парткомиссии танковой дивизии (11 ТД 1 ТА ГСВГ в г. Дрезден). Одновременно в декабре 1988г избран заместителем секретаря парткомиссии при политотделе 1 танковой армии Группы советских войск в Германии. В 1990г уволился из рядов Вооруженных Сил СССР и переехал в г. Грозный, где устроился на работу Заместителем начальника штаба гражданской обороны ЧРИ. После событий, происшедших в Пригородном районе в октябре 1992 г., работал на различных должностях во временных структурах власти Ингушетии. Организовал работу по вывозу трупов и освобождению заложников из района конфликта. В ходе этой работы сам оказывался в заложниках. 27.03.93г приказом МО РФ вновь призван в ряды Вооруженных Сил и назначен первым Военным комиссаром вновь образованной Республики Ингушетия. В конце января 1995г уволился в запас в звании полковника. В марте 1995г указом Президента Республики Ингушетия № 40 от 20.03.95г назначен Секретарем Совета Безопасности Республики Ингушетия.
Группа: Пользователи
Сообщений: 4 418
Регистрация: 9.11.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 40
40ТП, 1987-1989 г.г., Начальник гарнизонного телецентра
Период службы: 1987-1989
Ф.И.О.:Васильев Владимир Кириллович
На планете Земля
Подразделение: 47518, 2ТБ
Группа: Пользователи
Сообщений: 4 418
Регистрация: 9.11.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 40
40ТП, 1987-1989 г.г., Начальник гарнизонного телецентра
Период службы: 1987-1989
Ф.И.О.:Васильев Владимир Кириллович
На планете Земля
Подразделение: 47518, 2ТБ
Итак, командный состав 11 танковой дивизии Генерал-лейтенант танковых войск Гетман А. Л., апрель 1942 г. — февраль 1945 г. Генерал-майор танковых войск Бабаджанян А. Х., февраль 1945 г. — май 1947 г. Генерал-майор танковых войск Гриценко Д. М., май 1947 г. — май 1948 г. Полковник Володин Н. К., май 1948 г. — февраль 1950 г. Полковник Пахомов М. И., февраль 1950 г. — декабрь 1951 г. Генерал-майор танковых войск (с 1953???) Максимовский С. В., декабрь 1951 г. — декабрь 1955 г. Генерал-майор танковых войск Шарымов П. С., декабрь 1955 г. — март 1959 г. Генерал-майор Макаров В. А., март 1959 г. — январь 1963 г. Полковник Корявко Н. С., январь 1963 г. — январь 1966 г. http://csgpb.mogilev.by/Proejct/Koryavko.html Полковник Зайцев П. Н., январь 1966 г. — январь 1968 г. Генерал-майор танковых войск (с 1969) Подобед И. Р., январь 1968 г. — май 1971 г. Генерал-майор Пономарев П. Ф., май 1971 г. — октябрь 1975 г. Полковник Касьяненко А. И., октябрь 1975 г. — январь 1978 г. Полковник Янушевич В. А., январь 1978 г. — июнь 1980 г. Полковник Янушев Б. И., июнь 1980 г. — февраль 1983 г. Генерал-майор Михайлов В. С., февраль 1983 г. — июнь 1986 г. Генерал-майор (с 1990??) Тарасов А. А., июнь 1986 г. — май 1991 г. Генерал-майор Нутрихин А. М., май 1991 г. — ноябрь 1992 г. Генерал-майор (с 1993) Никитин А. А., ноябрь 1992 г. — апрель 1997 г.
Полковник Мудрак А. В., май 1997 г. — октябрь 1997 г. Полковник Чаус И. И., июль 1997 г. — август 2001 г. Полковник Хохлов В. А., август 2001 г. — январь 2002 г. Полковник Скобелев Н. В., январь 2002 г. — август 2004 г. Полковник Мартыненков В. Н., август 2004 г. — август 2005 г. Полковник Евстигнеев А. А., октябрь 2005 г. — январь 2007 г. Полковник Дмитрук А. В., январь 2007 г. — сентябрь 2007 г. Полковник Перевышин А. Е. сентябрь 2007 г. — ноябрь 2008 г. Полковник Романенко Д. Н., ноябрь 2008 г. — октябрь 2010 г. Полковник Хренин В. Г., октябрь 2010 г. — по настоящее время.
Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 24.6.2012
Пользователь №: 7 419
58325
Период службы: 1975-77г.
Ф.И.О.:Александров Виктор Иванович
Новгородская Обл.
Подразделение: 11 Гв. Тан. Див. Коменданская рота ВЧ 58325
Супер защита от ботов: 3468-3897-54-913
Владимир, Я уже писал, что полковник Касьяненко А. И. был комдивом весной 75 г. ( когда я призвался ). Может он был комдивом с октября 74 года? а не с октября 75 г. как у тебя отмечено.